Organi del
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 24 novembre 2015
Presidente
-
-
Michele Pompeo Meta
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Vincenzo Garofalo
NUOVO CENTRODESTRA
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Deborah Bergamini
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Mirella Liuzzi
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Franco Bruno
MISTO
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018