Organi del
Ufficio di Presidenza
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 luglio 1949 al 25 luglio 1949
Presidente
-
-
Giovanni Gronchi
-
dal 08.05.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 08.05.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Gaetano Martino
-
dal 08.05.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 08.05.1948
al 24.06.1953
questore
-
-
Stefano Riccio
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.06.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 04.06.1948
al 24.06.1953