Organi del
Ufficio di Presidenza
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 4 febbraio 1953
Presidente
-
-
Giovanni Gronchi
-
dal 08.05.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 08.05.1948
al 24.06.1953
questore
-
-
Stefano Riccio
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.06.1948 al 24.06.1953
Membro
dal 04.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Francesco Colitto
LIBERALE
-
dal 04.02.1953 al 24.06.1953
Membro
dal 04.02.1953
al 24.06.1953