Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
V Commissione (Bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 luglio 1979 al 10 luglio 1979
cessa
Giorgio Macciotta
è assegnato
Pietro Barcellona
Membri
Giorgio Macciotta
dal 20.06.1979 al 09.07.1979
Pietro Barcellona
dal 09.07.1979 al 20.09.1979
Naviga
Storia
Composizione storica
20.06.1979
è assegnato 1 membro
09.07.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
11.07.1979
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 44 membri
04.08.1979
2 sostituzioni
08.08.1979
4 sostituzioni
20.09.1979
sono assegnati 3 membri
cessano 2 membri
25.09.1979
cessa 1 membro
03.10.1979
è assegnato 1 membro
14.12.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.12.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.04.1980
2 sostituzioni
terminano 4 sostituzioni
05.04.1980
3 sostituzioni
06.05.1980
sono assegnati 3 membri
cessano 3 membri
05.06.1980
cessa 1 membro
24.07.1980
è assegnato 1 membro
02.09.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.10.1980
2 sostituzioni
terminano 2 sostituzioni
29.10.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
24.02.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.06.1981
1 sostituzione
terminano 2 sostituzioni
07.07.1981
1 sostituzione
15.07.1981
sono assegnati 7 membri
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
terminano 3 sostituzioni
16.07.1981
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
cessano 3 membri
13.10.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
14.10.1981
è assegnato 1 membro
27.11.1981
cessa 1 membro
14.01.1982
è assegnato 1 membro
12.05.1982
cessa 1 membro
18.05.1982
è assegnato 1 membro
22.06.1982
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
23.06.1982
è assegnato 1 membro
08.07.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.08.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.12.1982
1 Vicepresidente lascia l'incarico
2 sostituzioni
15.12.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
16.12.1982
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente