Organi del
V Commissione (Bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 ottobre 1980 al 23 febbraio 1981
Presidente
-
-
Giuseppe La Loggia
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Guido Carandini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 22.06.1982
-
-
Alberto Aiardi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Gianni Ravaglia
REPUBBLICANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Mario Andrea Bartolini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983