Organi del
V Commissione (Bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 dicembre 1982 al 6 dicembre 1982
Presidente
-
-
Giuseppe La Loggia
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidente
-
-
Alberto Aiardi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 07.12.1982
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Renato Cora'
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 06.05.1980
al 11.07.1983
-
-
Mario Andrea Bartolini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983