Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IX Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
V Commissione (Bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 9 agosto 1983
Sostituzioni
Altri membri
Alessandro Reggiani
sostituisce
Carlo Vizzini
fino al 15.11.1983
Gerolamo Pellicano'
sostituisce
Gianni Ravaglia
fino al 01.08.1986
Ferdinando Russo
sostituisce
Pino Leccisi
fino al 01.08.1986
Raffaele Russo
sostituisce
Manfredo Manfredi
fino al 25.02.1984
Antonino Perrone
sostituisce
Alberto Aiardi
fino al 02.10.1985
Membri
Stefano De Luca
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Maria Teresa Capecchi Pallini
dal 12.07.1983 al 27.09.1984
Franco Bassanini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Beniamino Andreatta
dal 12.07.1983 al 27.01.1984
Sergio Coloni
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Franco Ambrogio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Guido Bodrato
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Alfredo Reichlin
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mauro Seppia
dal 12.07.1983 al 28.09.1983
Carmelo Conte
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gianfranco Orsini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giorgio Napolitano
dal 12.07.1983 al 28.02.1986
Marcello Crivellini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Benedetto Sannella
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Enrico Marrucci
dal 12.07.1983 al 24.09.1985
Giuseppe Antonio Dal Maso
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carlo Vizzini
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giorgio Macciotta
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Manfredo Manfredi
dal 12.07.1983 al 24.09.1985
Graziano Ciocia
dal 12.07.1983 al 18.12.1985
Alberto Aiardi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Mario Monducci
dal 12.07.1983 al 27.09.1984
Giovanni Zarro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Carlo Merolli
dal 12.07.1983 al 14.09.1983
Mario d'Acquisto
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Gabriele Salerno
dal 12.07.1983 al 09.07.1985
Gianni Ravaglia
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Luigi Memmi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Cesare Dujany
dal 12.07.1983 al 11.12.1984
Franco Calamida
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Antonino Mannino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Angelo Tiraboschi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Vignola
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Eugenio Peggio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Lucio Magri
dal 12.07.1983 al 24.09.1985
Vincenzo Russo
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Rauti
dal 12.07.1983 al 20.09.1984
Domenico Mennitti
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Giuseppe Sinesio
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Enzo Polidori
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Raffaele Valensise
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paolo Cirino Pomicino
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Nicola Capria
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Paris Dell'Unto
dal 12.07.1983 al 22.03.1984
Calogero Mannino
dal 12.07.1983 al 24.09.1985
Luigi Castagnola
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Pino Leccisi
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Beppe Pisanu
dal 12.07.1983 al 27.01.1984
Giovanni Motetta
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
Maurizio Sacconi
dal 04.08.1983 al 01.08.1986 sostituisce:
Nicola Capria
;
Alessandro Reggiani
dal 09.08.1983 al 15.11.1983 sostituisce:
Carlo Vizzini
;
Gerolamo Pellicano'
dal 09.08.1983 al 01.08.1986 sostituisce:
Gianni Ravaglia
;
Ferdinando Russo
dal 09.08.1983 al 01.08.1986 sostituisce:
Pino Leccisi
;
Raffaele Russo
dal 09.08.1983 al 25.02.1984 sostituisce:
Manfredo Manfredi
;
Antonino Perrone
dal 09.08.1983 al 02.10.1985 sostituisce:
Alberto Aiardi
;
Naviga
Storia
Composizione storica
12.07.1983
sono assegnati 49 membri
04.08.1983
1 sostituzione
09.08.1983
5 sostituzioni
10.08.1983
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
14.09.1983
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.09.1983
è assegnato 1 membro
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
29.09.1983
viene eletto 1 Vicepresidente
15.11.1983
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
27.01.1984
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
22.03.1984
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
20.09.1984
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.09.1984
sono assegnati 2 membri
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri
11.12.1984
cessa 1 membro
06.02.1985
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
15.02.1985
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
13.03.1985
viene eletto 1 Segretario
09.07.1985
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
24.09.1985
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
25.09.1985
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
02.10.1985
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
18.12.1985
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
28.02.1986
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
20.05.1986
è assegnato 1 membro
01.08.1986
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
terminano 5 sostituzioni
15.10.1986
è assegnato 1 membro
17.10.1986
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.12.1986
cessa 1 membro
16.12.1986
è assegnato 1 membro
19.02.1987
cessa 1 membro
17.03.1987
è assegnato 1 membro