Organi del
V Commissione (Bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 dicembre 1984 al 5 febbraio 1985
Presidente
-
-
Paolo Cirino Pomicino
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Eugenio Peggio
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Gianfranco Orsini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 29.09.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Segretario
-
-
Giovanni Motetta
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987