Organi del
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 aprile 1988 al 14 aprile 1988
Presidente
-
-
Paolo Cirino Pomicino
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 13.04.1988
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Luigi Castagnola
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Gerolamo Pellicano'
REPUBBLICANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Maurizio Noci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Maria Taddei
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 11.05.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992