Organi del
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 15 ottobre 1991
Vicepresidenti
-
-
Luigi Castagnola
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Gerolamo Pellicano'
REPUBBLICANO
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Francesco Nerli
COMUNISTA
-
dal 18.10.1989 al 15.10.1991
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992