Organi del
VI Commissione (Finanze)
25 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 settembre 1995 al 3 ottobre 1995
Presidente
-
-
Pierangelo Paleari
FORZA ITALIA
-
dal 20.09.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Vicepresidenti
-
-
Roberto Pinza
PARTITO POPOLARE ITALIANO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Pierangelo Paleari
FORZA ITALIA
-
dal 25.05.1994 al 20.09.1995
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Segretari
-
-
Lino De Benetti
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Enzo Flego
LEGA NORD
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996