Organi del
vi Commissione finanze e tesoro
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 luglio 1960 al 11 luglio 1960
Presidente
-
-
Athos Valsecchi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 06.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 01.07.1959
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Guido Faletra
COMUNISTA
-
dal 01.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1961
-
-
Carlo Matteotti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 01.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretario
-
-
Paolo Angelino
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963