Organi del
vi Commissione finanze e tesoro
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 luglio 1961 al 27 ottobre 1961
Presidente
-
-
Athos Valsecchi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1961 al 30.06.1962
Membro
dal 01.07.1959
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Carlo Matteotti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 01.07.1961 al 30.06.1962
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Mario Assennato
COMUNISTA
-
dal 05.07.1961 al 30.06.1962
Membro
dal 01.07.1961
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Francesco Napolitano
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1961 al 30.06.1962
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Paolo Angelino
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1961 al 30.06.1962
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963