Organi del
VI Commissione Istruzione e belle arti
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 settembre 1948 al 21 ottobre 1948
Presidente
-
-
Gaetano Martino
LIBERALE
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Vito Giuseppe Galati
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Concetto Marchesi
COMUNISTA
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Bianca Bianchi
UNITA' SOCIALISTA
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Rosa Fazio Longo
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953