Organi del
VI Commissione Istruzione e belle arti
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 luglio 1951 al 29 giugno 1952
Presidente
-
-
Gaetano Martino
LIBERALE
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Ermini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 26.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Concetto Marchesi
COMUNISTA
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Bianca Bianchi
PARTITO SOCIALISTA (SIIS)
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Rosa Fazio Longo
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953