Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 luglio 1996 al 29 luglio 1996
cessa
Francesco Monaco
Vicepresidente
Alberto Michelini
FORZA ITALIA
dal 04.06.1996 al 27.07.1998
Naviga
Storia
Composizione storica
04.06.1996
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 48 membri
1 sostituzione
03.07.1996
cessa 1 membro
30.07.1996
è assegnato 1 membro
22.10.1996
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
22.11.1996
cessa 1 membro
03.02.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.02.1997
è assegnato 1 membro
13.03.1997
è assegnato 1 membro
15.04.1997
cessa 1 membro
12.05.1997
è assegnato 1 membro
15.05.1997
cessa 1 membro
11.06.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.06.1997
cessa 1 membro
04.07.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.09.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.11.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.01.1998
cessa 1 membro
26.02.1998
è assegnato 1 membro
27.07.1998
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
28.07.1998
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
28.10.1998
1 sostituzione
11.11.1998
cessa 1 membro
13.01.1999
è assegnato 1 membro
08.02.1999
cessa 1 membro
21.05.1999
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
26.05.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
12.07.1999
sono assegnati 2 membri
14.07.1999
è assegnato 1 membro
09.11.1999
cessa 1 membro
07.12.1999
è assegnato 1 membro
22.12.1999
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
11.01.2000
cessa 1 membro
18.01.2000
1 sostituzione
01.04.2000
cessa 1 membro
11.05.2000
cessa 1 membro
30.05.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
31.05.2000
cessa 1 membro
01.06.2000
è assegnato 1 membro
05.07.2000
1 sostituzione
26.09.2000
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
27.09.2000
1 sostituzione
10.10.2000
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
11.10.2000
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
21.11.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
Gruppi
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO (1)
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO (2)
FORZA ITALIA (1)
ALLEANZA NAZIONALE (1)