Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 settembre 2010 al 9 settembre 2010
viene eletto
Capogruppo
Benedetto Fabio Granata
cessa
Flavia Perina
Vicepresidente
Paola Frassinetti
POPOLO DELLA LIBERTA'
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Naviga
Storia
Composizione storica
13.05.2008
sono assegnati 2 membri
14.05.2008
sono assegnati 2 membri
15.05.2008
sono assegnati 5 membri
21.05.2008
sono assegnati 36 membri
cessa 1 membro
2 sostituzioni
22.05.2008
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 4 deputati alla carica di Capogruppo
28.05.2008
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
29.05.2008
cessa 1 membro
04.06.2008
viene eletto 1 Capogruppo
1 subentro
11.03.2009
cessa 1 membro
19.03.2009
cessa 1 membro
1 subentro
11.05.2010
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.05.2010
cessano 2 membri
1 sostituzione
2 subentri
08.07.2010
cessa 1 membro
1 subentro
14.07.2010
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
02.08.2010
1 Capogruppo lascia l'incarico
08.09.2010
viene eletto 1 Capogruppo
cessa 1 membro
10.09.2010
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
13.09.2010
è assegnato 1 membro
15.09.2010
cessa 1 membro
21.09.2010
1 subentro
23.09.2010
è assegnato 1 membro
04.10.2010
è assegnato 1 membro
12.10.2010
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
13.10.2010
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
17.11.2010
cessa 1 membro
18.11.2010
1 subentro
28.01.2011
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
09.03.2011
cessa 1 membro
05.04.2011
è assegnato 1 membro
20.06.2011
1 Capogruppo lascia l'incarico
12.07.2011
viene eletto 1 Capogruppo
cessa 1 membro
13.07.2011
è assegnato 1 membro
14.07.2011
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
21.07.2011
viene eletto 1 Capogruppo
02.08.2011
1 sostituzione
15.10.2011
cessa 1 membro
1 subentro
21.10.2011
è assegnato 1 membro
07.11.2011
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
09.11.2011
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
17.11.2011
cessa 1 membro
1 subentro
23.11.2011
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.11.2011
è assegnato 1 membro
termina 1 subentro
05.12.2011
è assegnato 1 membro
termina 1 subentro
24.01.2012
cessa 1 membro
23.02.2012
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
01.03.2012
cessa 1 membro
1 subentro
03.04.2012
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
10.04.2012
è assegnato 1 membro
18.04.2012
è assegnato 1 membro
30.05.2012
viene eletto il Presidente
06.06.2012
viene eletto 1 Vicepresidente
07.06.2012
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
26.06.2012
1 Segretario lascia l'incarico
19.07.2012
viene eletto 1 Segretario
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
06.08.2012
cessa 1 membro
20.11.2012
1 Capogruppo lascia l'incarico
09.01.2013
è assegnato 1 membro
Gruppi
POPOLO DELLA LIBERTA' (1)
POPOLO DELLA LIBERTA' (1)
PARTITO DEMOCRATICO (1)
LEGA NORD PADANIA (1)
PARTITO DEMOCRATICO (2)
ITALIA DEI VALORI (1)
UNIONE DI CENTRO (1)
FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (1)