Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 giugno 1955 al 30 giugno 1955
Presidente
-
-
Giuseppe Garlato
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1954 al 30.06.1955
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Massimo Del Fante
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
-
dal 01.07.1954 al 30.06.1955
Membro
dal 01.07.1953
al 30.06.1956
-
-
Lionello Matteucci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1954 al 30.06.1955
Membro
dal 01.07.1953
al 01.05.1957
Segretari
-
-
Tarcisio Pacati
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1954 al 30.06.1955
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Luigi Polano
COMUNISTA
-
dal 01.07.1954 al 30.06.1955
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958