Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 giugno 1956 al 29 giugno 1956
Presidente
-
-
Giuseppe Garlato
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Massimo Del Fante
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
-
dal 01.07.1955 al 30.06.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 30.06.1956
-
-
Lionello Matteucci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 01.05.1957
Segretari
-
-
Vito Sanzo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Luigi Polano
COMUNISTA
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958