Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 21 marzo 1977 al 9 giugno 1977
cessa
Angelo Tiraboschi
è assegnato
Enrico Quaranta
Vicepresidente
Alessandro Giordano
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Segretario
Paola Cavigliasso
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Naviga
Storia
Composizione storica
05.07.1976
sono assegnati 44 membri
27.07.1976
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
05.10.1976
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
14.10.1976
viene eletto il Presidente
18.10.1976
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
02.12.1976
è assegnato 1 membro
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
15.12.1976
viene eletto 1 Segretario
04.01.1977
è assegnato 1 membro
21.03.1977
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
10.06.1977
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.08.1977
cessa 1 membro
15.03.1978
1 sostituzione
13.06.1978
1 sostituzione
19.06.1978
cessa 1 membro
04.07.1978
è assegnato 1 membro
18.07.1978
cessa 1 membro
26.07.1978
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 4 membri
27.07.1978
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 4 membri
24.10.1978
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
08.11.1978
viene eletto il Presidente
20.03.1979
1 sostituzione
terminano 2 sostituzioni
Gruppi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO (1)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO (1)
DEMOCRAZIA CRISTIANA (2)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (1)