Organi del
VIII Commissione Trasporti - comunicazioni - marina mercantile
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 dicembre 1950 al 17 gennaio 1951
Presidente
-
-
Armando Angelini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Nicola Salerno
PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 01.07.1949
al 24.06.1953
-
-
Riccardo Lombardi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Santo Semeraro
COMUNISTA
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 18.02.1949
al 24.06.1953
-
-
Reginaldo Monticelli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953