Organi del
VIII Commissione Trasporti - comunicazioni - marina mercantile
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 ottobre 1948 al 27 ottobre 1948
Presidente
-
-
Armando Angelini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Riccardo Lombardi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Paolo Suraci
COMUNISTA
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Reginaldo Monticelli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953