Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VIII Commissione Trasporti - comunicazioni - marina mercantile
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 ottobre 1948 al 27 ottobre 1948
cessa
Elisabetta Gallo
è assegnato
Michele Sala
Vicepresidente
Giovanni Battista Pera
UNITA' SOCIALISTA
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
Naviga
Storia
Composizione storica
11.06.1948
sono assegnati 2 membri
15.06.1948
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 51 membri
2 sostituzioni
04.10.1948
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.10.1948
cessa 1 membro
11.12.1948
è assegnato 1 membro
19.01.1949
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.02.1949
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
10.03.1949
cessa 1 membro
23.03.1949
è assegnato 1 membro
30.06.1949
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessa 1 membro
01.07.1949
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 9 membri
cessano 9 membri
2 sostituzioni
terminano 2 sostituzioni
17.11.1949
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.01.1950
è assegnato 1 membro
termina 1 sostituzione
21.02.1950
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
21.03.1950
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.06.1950
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 2 membri
01.07.1950
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 4 membri
cessano 3 membri
10.12.1950
cessa 1 membro
18.01.1951
è assegnato 1 membro
01.07.1951
è assegnato 1 membro
09.07.1951
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
10.07.1951
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
12.07.1951
cessa 1 membro
14.11.1951
cessa 1 membro
25.01.1952
cessa 1 membro
30.06.1952
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1952
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
11.07.1952
cessa 1 membro
22.09.1952
cessa 1 membro
30.09.1952
è assegnato 1 membro
09.10.1952
è assegnato 1 membro
28.10.1952
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.12.1952
è assegnato 1 membro
20.06.1953
cessa 1 membro
Gruppi
DEMOCRATICO CRISTIANO (2)
UNITA' SOCIALISTA (1)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (1)
COMUNISTA (1)