Organi del
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 dicembre 2018 al 8 gennaio 2019
Presidente
-
-
Barbara Saltamartini
LEGA - SALVINI PREMIER
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
Vicepresidenti
-
-
Gianluca Benamati
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
-
-
Luca Carabetta
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
Segretari
-
-
Rachele Silvestri
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 19.03.2021
-
-
Benedetta Fiorini
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022