Organi del
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 23 giugno 2022
Presidente
-
-
Martina Nardi
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 29.07.2020 al 12.10.2022
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
Vicepresidenti
-
-
Andrea Giarrizzo
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 29.07.2020 al 12.10.2022
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
-
-
Giorgia Andreuzza
LEGA - SALVINI PREMIER
-
dal 29.07.2020 al 12.10.2022
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
Segretari
-
-
Sara Moretto
ITALIA VIVA
-
dal 29.07.2020 al 12.10.2022
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
-
-
Benedetta Fiorini
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 29.07.2020 al 12.10.2022
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022