Organi del
X Commissione Trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 luglio 1959 al 9 luglio 1959
Presidente
-
-
Bernardo Mattarella
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1962
Vicepresidenti
-
-
Michele Troisi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1960
-
-
Luigi Polano
COMUNISTA
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Giuseppe Bogoni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Remo Sammartino
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 02.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963