Organi del
X Commissione Trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 luglio 1960 al 11 luglio 1960
Presidente
-
-
Bernardo Mattarella
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1962
Vicepresidenti
-
-
Luigi Polano
COMUNISTA
-
dal 01.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Giovanni Petrucci
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 06.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Remo Sammartino
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Giuseppe Bogoni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1960 al 30.06.1961
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963