Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 25 giugno 2001
Vicepresidenti
-
-
Angelo Santori
FORZA ITALIA
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Roberto Alboni
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 08.10.2003
-
-
Pietro Gasperoni
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006