Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 maggio 2005 al 11 maggio 2005
Vicepresidenti
-
-
Angelo Santori
FORZA ITALIA
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Anna Maria Leone
CCD-CDU BIANCOFIORE
-
dal 08.10.2003 al 31.05.2005
Membro
dal 08.10.2003
al 27.04.2006
-
-
Pietro Gasperoni
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006