Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 aprile 2009 al 5 maggio 2009
Presidente
-
-
Stefano Saglia
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 30.04.2009
Membro
dal 21.05.2008
al 06.05.2009
Vicepresidenti
-
-
Luigi Bobba
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Giuliano Cazzola
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Paola Pelino
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Alessia Maria Mosca
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013