Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 febbraio 2011 al 8 marzo 2011
Presidente
-
-
Silvano Moffa
FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 06.05.2009
al 14.03.2013 subentra a:
Stefano Saglia;
Vicepresidenti
-
-
Luigi Bobba
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Giuliano Cazzola
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Paola Pelino
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Alessia Maria Mosca
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013