Organi del
XII Commissione (Affari sociali)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 luglio 2015 al 19 luglio 2015
Presidente
-
-
Pierpaolo Vargiu
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 23.07.2015
Vicepresidenti
-
-
Eugenia Roccella
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 14.12.2017
-
-
Daniela Sbrollini
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Benedetto Francesco Fucci
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Silvia Giordano
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018