Organi del
XII Commissione (Affari sociali)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 dicembre 2017 al 21 marzo 2018
Presidente
-
-
Mario Marazziti
PER L'ITALIA
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 21.07.2015
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Daniela Sbrollini
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
-
-
Marco Rondini
LEGA NORD E AUTONOMIE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Silvia Giordano
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 21.07.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018