Organi del
XII Commissione Industria e commercio - artigianato - commercio estero
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 ottobre 1964 al 19 gennaio 1965
Presidente
-
-
Francesco Albertini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 21.01.1964 al 28.10.1964
Membro
dal 21.01.1964
al 28.10.1964
Vicepresidenti
-
-
Giulio Spallone
COMUNISTA
-
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Mario Dosi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Feliciano Granati
COMUNISTA
-
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Claudio Merenda
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968