Organi del
XII Commissione Industria e commercio, artigianato, commercio estero
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 dicembre 1968 al 17 dicembre 1968
Presidente
-
-
Antonio Giolitti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 07.07.1969
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Lucio Libertini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Tarcisio Longoni
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Eliseo Milani
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Alfredo Baldani Guerra
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972