Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 26 giugno 2001
Segretari
-
-
Claudio Franci
MISTO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Daniele Franz
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006