Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 ottobre 2005 al 26 aprile 2006
Segretari
-
-
Claudio Franci
MISTO
-
dal 20.10.2005 al 27.04.2006
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Daniele Franz
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 20.10.2005 al 27.04.2006
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006