Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 marzo 2009 al 16 novembre 2009
Presidente
-
-
Paolo Russo
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Angelo Zucchi
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Roberto Rosso
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Massimo Fiorio
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Fabio Rainieri
LEGA NORD PADANIA
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013