Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 marzo 2011 al 4 maggio 2011
Presidente
-
-
Paolo Russo
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Angelo Zucchi
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Roberto Rosso
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 05.05.2011
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Massimo Fiorio
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Fabio Rainieri
LEGA NORD PADANIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
altri membri
-
-
Carlo Nola
-
dal 21.05.2008 al 09.03.2011
dal 09.03.2011 al 24.05.2011