Organi del
XIII Commissione (Agricoltura)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 novembre 2011 al 17 novembre 2011
Presidente
-
-
Paolo Russo
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidente
-
-
Angelo Zucchi
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Massimo Fiorio
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Fabio Rainieri
LEGA NORD PADANIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013