Organi del
XIII Commissione Lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 novembre 1959 al 29 giugno 1960
Presidente
-
-
Umberto Delle Fave
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 09.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Ettore Calvi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 09.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1960
-
-
Clemente Maglietta
COMUNISTA
-
dal 09.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Mario Bettoli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 18.06.1958
al 15.05.1963