Organi del
XIII Commissione Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 gennaio 1969 al 1 luglio 1969
Presidente
-
-
Nullo Biaggi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Egidio Sulotto
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Giovanni Mosca
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretario
-
-
Gianfranco Rossinovich
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972