Organi del
XIII Commissione (Lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 dicembre 1980 al 21 gennaio 1981
Presidente
-
-
Elvio Alfonso Salvatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 07.05.1980 al 15.07.1981
Membro
dal 06.05.1980
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Giovanni Furia
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Fiorenzo Maroli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 22.01.1980 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Carlo Ramella
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Baldassarre Furnari
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983