Organi del
XIII Commissione (Lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 luglio 1982 al 23 agosto 1982
Presidente
-
-
Elvio Alfonso Salvatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 06.05.1980
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Fiorenzo Maroli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Carlo Ramella
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 13.11.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Baldassarre Furnari
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983