Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eugenio Tarabini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eugenio Tarabini
Nasce a Morbegno (Sondrio) il 2 maggio 1930
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
93
Progetti di legge presentati
|
68
Atti di indirizzo e controllo
|
122
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge concernente modifiche e integrazioni in materia di riforma tributaria
Membro dal 6 giugno 1972 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 25 luglio 1972 al 1 agosto 1972
VII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 5 agosto 1976 al 15 marzo 1978
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Membro dal 5 agosto 1976 al 15 marzo 1978
Vicepresidente dal 9 settembre 1976 al 15 marzo 1978
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 8 giugno 1977 al 15 marzo 1978
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti
Membro dal 11 febbraio 1981 al 27 febbraio 1981
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 8 novembre 1983 al 22 maggio 1984
Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
Membro dal 1 febbraio 1984 al 6 aprile 1984
X Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
VI Commissione (finanze)
Membro dal 4 agosto 1987 al 13 aprile 1988
Sostituisce:
Filippo Maria Pandolfi
Membro dal 21 aprile 1988 al 27 luglio 1990
Sostituisce:
Carlo Fracanzani
Membro dal 16 ottobre 1990 al 6 dicembre 1991
Sostituisce:
Vincenzo Scotti
Commissione parlamentare per il parere al governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria
Membro dal 28 aprile 1988 al 4 dicembre 1991
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della basilicata e della campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981
Membro dal 15 dicembre 1989 al 5 luglio 1990
XI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 10 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Membro dal 25 gennaio 1993 al 14 aprile 1994
Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti
Membro dal 17 febbraio 1993 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 6 maggio 1993 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
11
1970
10
1971
9
1972
15
1973
2
1974
2
1975
4
1976
1
1987
2
1988
4
1989
7
1990
9
1991
5
1992
5
1993
5