Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
8 novembre 1983 - 1 luglio 1987
(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 17, commi 1° e 2°, e legge 24 aprile 1980, n.146, art.48)
IX Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Luigi Dino Felisetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 30.11.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 08.11.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Varese Antoni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 30.11.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 08.11.1983
al 01.07.1987
Segretari
-
-
Giorgio Da Mommio
REPUBBLICANO
-
dal 30.11.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 08.11.1983
al 01.07.1987