Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Battista Scaglia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Battista Scaglia
Nasce a San Pellegrino Terme (Bergamo) il 20 settembre 1910
Deceduto il 16 febbraio 2006
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
11
Incarichi di governo
|
37
Progetti di legge presentati
|
499
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.3077: "ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali per la costituzione della comunità europea di difesa"
Membro dal 3 febbraio 1953 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Segretario dal 1 luglio 1953 al 19 gennaio 1954
Membro dal 1 luglio 1953 al 12 febbraio 1954
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1953 al 12 febbraio 1954
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.71: "conversione in legge del decreto legge 21 giugno 1953, n.451, recante disposizioni sugli scrutini e sugli esami nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1952-1953"
Vicepresidente dal 19 agosto 1953 al 11 giugno 1958
Membro dal 19 agosto 1953 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1960
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1959 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 1 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
V Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 10 luglio 1968 al 5 agosto 1969
Presidente dal 23 gennaio 1969 al 5 agosto 1969
Comitato di vigilanza sulla biblioteca
Membro dal 23 gennaio 1969 al 5 agosto 1969
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 5 agosto 1969 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per l'istituzione dei ruoli del ministero dei beni culturali e ambienatali
Membro dal 12 marzo 1975 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
2
1950
2
1951
3
1952
1
1953
4
1961
1
1962
1
1963
1
1964
1
1968
14
1969
3
1970
2
1971
1