Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Prandini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Prandini
Nasce a Calvisano (Brescia) il 22 gennaio 1940
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
17
Atti di indirizzo e controllo
|
44
Interventi
|
173
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (11)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (11)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 11 risultati
Anno
1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
MERLONI ed altri: Provvedimenti a favore dei profughi del Vietnam (iniziativa Parlamentare) -
C.125
, 21 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi e dei Comitati d'Ambasciata (iniziativa Parlamentare) -
C.213
, 28 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.456
, 27 luglio 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CASTELLUCCI ed altri: Ordinamento della professione di commercialista (iniziativa Parlamentare) -
C.575
, 18 settembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STEGAGNINI ed altri: Modifiche all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, concernente le norme per la cessione della Medaglia mauriziana agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza e Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (iniziativa Parlamentare) -
C.606
, 25 settembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Qualificazione professionale degli installatori di impianti tecnici e disciplina relativa all'installazione (iniziativa Parlamentare) -
C.949
, 14 novembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STEGAGNINI ed altri: Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo professionale (iniziativa Parlamentare) -
C.1012
, 22 novembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANESE ed altri: Nuova disciplina sulle assunzioni obbligatorie (iniziativa Parlamentare) -
C.1089
, 5 dicembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANESE ed altri: Norme per il miglioramento e l'unificazione dei trattamenti economici erogati agli inabili civili in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.1090
, 5 dicembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANESE ed altri: Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e facilitazioni per la casa ai portatori di handicaps fisici (iniziativa Parlamentare) -
C.1091
, 5 dicembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROCELLI ed altri: Norme per la costruzione di alloggi di servizio per il personale delle Forze di polizia e riserva di alloggi e punteggi per lo stesso personale (iniziativa Parlamentare) -
C.1102
, 6 dicembre 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
3
1974
6
1975
5
1976
6
1977
4
1978
5
1979
11
1980
2
1981
16
1982
11
1983
5
1987
15
1988
20
1989
12
1990
13
1991
23
1992
8
1993
2