Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Prandini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Prandini
Nasce a Calvisano (Brescia) il 22 gennaio 1940
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
17
Atti di indirizzo e controllo
|
44
Interventi
|
173
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (11)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (11)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 11 risultati
Anno
1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
CIRINO POMICINO ed altri: Modifiche agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.3231
, 4 marzo 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PATRIA ed altri: Agevolazioni tributarie a favore delle società, associazioni ed enti sportivi praticanti attività dilettantistica e giovanile (iniziativa Parlamentare) -
C.3248
, 10 marzo 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ANDREOLI ed altri: Norme per la formulazione dei giudizi d'idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (iniziativa Parlamentare) -
C.3300
, 31 marzo 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARTA ed altri: Modifiche e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernenti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (iniziativa Parlamentare) -
C.3354
, 22 aprile 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARTA ed altri: Norme concernenti l'istituzione della Corte d'assise di Nuoro (iniziativa Parlamentare) -
C.3355
, 22 aprile 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Istituzione della corte d'assise di Nuoro.
CARTA ed altri: Modifica dell'articolo 435 del codice di procedura penale (iniziativa Parlamentare) -
C.3529
, 1 luglio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARTA ed altri: Modifica dell'articolo 81 del codice penale (iniziativa Parlamentare) -
C.3530
, 1 luglio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARTA ed altri: Norme per l'aumento della pianta organica dei primi dirigenti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie da destinare ai tribunali per i minorenni (iniziativa Parlamentare) -
C.3550
, 12 luglio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROCELLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico inteso a riordinare, integrare e modificare tutte le disposizioni in materia di edilizia residenziale (iniziativa Parlamentare) -
C.3576
, 22 luglio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONFERRONI ed altri: Modifiche alla legislazione concernente il vino marsala (iniziativa Parlamentare) -
C.3633
, 6 agosto 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BORTOLANI ed altri: Modifiche alla legislazione concernente il vino marsala (iniziativa Parlamentare) -
C.3682
, 11 ottobre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
3
1974
6
1975
5
1976
6
1977
4
1978
5
1979
11
1980
2
1981
16
1982
11
1983
5
1987
15
1988
20
1989
12
1990
13
1991
23
1992
8
1993
2