Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Prandini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Prandini
Nasce a Calvisano (Brescia) il 22 gennaio 1940
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
173
Progetti di legge presentati
|
17
Atti di indirizzo e controllo
|
44
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Segretario dal 11 luglio 1972 al 10 luglio 1974
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
3
1974
6
1975
5
1976
6
1977
4
1978
5
1979
11
1980
2
1981
16
1982
11
1983
5
1987
15
1988
20
1989
12
1990
13
1991
23
1992
8
1993
2